Division des archives
X. ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES
A. DÉLÉGATION FRANÇAISE À L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE L'ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROPE (OSCE)
Bureau (31-07-2002) |
|
Président |
Michel Voisin, député |
Premier vice-président Vice-présidents |
Christian de La Malène, sénateur Roland Blum, Jean-Claude Lefort, députés Claude Estier, Xavier Pintat, sénateurs |
Membres nommés par le Sénat |
|
Michèle Demessine |
Pierre Fauchon |
B. DÉLÉGATION FRANÇAISE À L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE ET À L'ASSEMBLÉE DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE (UEO)
Bureau (17-09-2002) |
|
Président |
Jean-Claude Mignon, député |
Président délégué Vice-présidents |
Jean-Pierre Masseret, sénateur Bernard Schreiner, René André, Claude Evin, Denis Jacquat, François Loncle, François Rochebloine, députés Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Daniel Goulet, Francis Grignon, Jacques Legendre, sénateurs |
Présidente de la commission de suivi du Conseil de l'Europe |
Josette Durrieu, sénateur |
Représentants du Sénat (20-07-2002) |
|
Délégués titulaires |
Délégués suppléants |
Marcel Debarge Josette Durrieu Francis Grignon Jacques Legendre Jean-François Le Grand Philippe Nachbar |
Jean-Guy Branger Michel Dreyfus-Schmidt Daniel Goulet Jean-Pierre Masseret Jean-Louis Masson Xavier Pintat |
C. DÉLÉGATION DU SÉNAT À L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE L'OTAN
Composition pour la période 2001-2004* :
(Nomination le 30 octobre 2001)
Présidente |
Paulette Brisepierre |
Titulaires |
Suppléants |
Jean-Yves Autexier Jean-Guy Branger Jacques Chaumont Jean-Pierre Demerliat Roland du Luart André Rouvière |
Danielle Bidard-Reydet Didier Boulaud Daniel Goulet Jacques Legendre Michel Pelchat Jean-Marie Poirier Gérard Roujas André Vallet Xavier de Villepin N. |
* la composition de cette délégation n'est pas publiée au JO Lois et décrets
D. SECTION FRANÇAISE DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE (APF)
Modifications intervenues en cours d'année |
|
Cesse d'appartenir à cette assemblée |
Devient membre de cette assemblée |
Xavier Darcos* |
Laurent Béteille |
Hubert Falco* |
* cessation de son mandat de sénateur
Bureau |
|
Président de droit |
Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée Nationale |
Président délégué |
Bruno Bourg-Broc, député |
Vice-président délégué |
Guy Penne, sénateur |
Premier vice-président |
Xavier de Villepin, sénateur |
Vice-présidents |
Michel Herbillon, député Michel Françaix, député Maurice Leroy, député Jacques Brunhes, député |
Trésorier |
Joël Bourdin, sénateur |
Trésorier adjoint |
Yann Gaillard, sénateur |
Secrétaire général |
Philippe Marini, sénateur |
Secrétaire général adjoint |
Gérard Bapt, député |
Secrétaires |
Georges Fenech, député Claude Girard, député Christian Philip, député Denis Badré, sénateur Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur Ivan Renar, sénateur André Vallet, sénateur |
Membres nommés par le Sénat |
|
Michèle André Michel Bécot Monique Cerisier-ben Guiga Philippe Darniche Adrien Gouteyron |
Simon Loueckhote Danièle Pourtaud Henri de Raincourt Victor Reux |
M. Jacques Legendre , sénateur, membre de droit, est secrétaire général parlementaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.